Reports for Urs Kölliker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Kölliker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3096135, Commercial Registry Office Berne, (36)
Raiffeisenbank Thunersee Genossenschaft, in Spiez, CHE-105.841.970, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2016, Publ. 2812989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Reto, von Sumiswald, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Imseng, Franziska, von Raron, in St. German (Raron), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kölliker, Urs, von Basel, in Gwatt (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1259758, Commercial Registry Office Berne, (36)
Montlig Wohn- und Pflegeheim GmbH, in Täuffelen, Führung eines Wohn- und Pflegeheims, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 05.02.2003, S. 4, Publ. 847108).
Statutenänderung:
31.10.2003.
Firma neu:
Montlig Wohn- und Pflegeheim AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Führung eines Wohn- und Pflegeheims. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.--.
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Umwandlung: Die Gesellschafterversammlung der 'Montlig Wohn- und Pflegeheim GmbH' hat mit Beschluss vom 31.10.2003 die Erhöhung des Stammkapitals von CHF 20'000.-- auf CHF 400'000.-- und die Umwandlung der GmbH ohne Liquidation in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das voll liberierte Stammkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden. Das Unternehmen wird mit sämtlichen Aktiven von CHF 8'694'24750 und Passiven von CHF 8'664'446.30 gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 01.07.2003 fortgeführt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raiffeisenbank Region Uetendorf-Thun, in Uetendorf, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Andrey, Marcel, von Oberschrot, in Lyss, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kölliker, Urs, von Basel, in Gwatt (Thun), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Arnold, von Landiswil, in Uetendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Willy, von Reichenbach im Kandertal, in Seftigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Renate, von Hindelbank, in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unternehmensberatungs-, Buchhaltungs- und Treuhandbüro Urs Roth AG, in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Publication number: 1001802, Commercial Registry Office Berne, (36)
Raiffeisenbank Region Uetendorf-Thun, in Uetendorf, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 04.03.2003, S. 4, Publ. 888826).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geelhaar, Christian, von Grosshöchstetten, in Bern, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bieri, Adrian, von Strättligen und Schangnau, in Heimberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kölliker, Urs, von Basel, in Gwatt (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bankleiter-Stellvertreter].