Reports for Dieter Alfred Hagenbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Alfred Hagenbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3765083, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gaia Media Stiftung, in Basel, CHE-109.799.166, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, Publ. 6862664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagenbach, Dieter, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gasser, Michael, von Laupersdorf, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werthmüller, Lucius, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Joset, Dr. Pierre, von Basel, in Locarno, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seiler, Kerim, von Madiswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Furrer Treuhand AG (CHE-107.796.808), in Muttenz, Revisionsstelle [bisher: Furrer Treuhand AG (CH-280.3.910.053-6/)].
Publication number: 2425460, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hagenbach & Bender GmbH, in Bern, CH-035.4.028.111-8, Führung einer Literatur- und Medienagentur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2001, S. 1049).
Statutenänderung:
23.08.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagenbach, Dieter Alfred, von Basel, in Emmenmatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bender, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.-- [bisher: von Deutschland, in Hinterkappelen, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Hagenbach & Bender GmbH, in B e r n , Gutenbergstrasse 20, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.02.2001.
Zweck:
Führung einer Literatur- und Medienagentur;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF 100'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hagenbach, Dieter Alfred, von Basel, in Emmenmatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-;
Bender, Hans-Joachim, von Deutschland, in Hinterkappelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-.