Reports for Michael Gasser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Gasser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3765083, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gaia Media Stiftung, in Basel, CHE-109.799.166, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, Publ. 6862664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagenbach, Dieter, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gasser, Michael, von Laupersdorf, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werthmüller, Lucius, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Joset, Dr. Pierre, von Basel, in Locarno, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seiler, Kerim, von Madiswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Furrer Treuhand AG (CHE-107.796.808), in Muttenz, Revisionsstelle [bisher: Furrer Treuhand AG (CH-280.3.910.053-6/)].
Publication number: 3513076, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gaia Trading GmbH, in Basel, CH-270.4.013.069-6, Pflanzenprodukte usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2002, S. 5, Publ. 356688).
Firma neu:
Gaia Trading GmbH in Liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Gesellschafterversammlung vom 11.08.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Michael, von Laupersdorf, in Rickenbach BL, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer].
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gaia Trading GmbH, in Basel, Spalenvorstadt 13, 4051 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.01.2002.
Zweck:
Handel mit Pflanzenprodukten, sowohl im Detail- als auch im Grosshandel. Die Gesellschaft betreibt zu diesem Zweck eines oder mehrere Ladenlokale. Sie bezweckt ferner den Verkauf von Büchern und elektronischen Medien sowie den Betrieb eines Informationszentrums.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Inventar des Ladenlokals Spalenvorstadt 13 der 'Gaia Media Stiftung', in Basel, zum Preis von höchstens CHF 100'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gasser, Michael, von Laupersdorf, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Gaia Media Stiftung, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.