Reports for Marlis Haab
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marlis Haab
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004524653, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
H8 AG, in Luzern, CHE-107.252.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470226).
Firma neu:
H8 AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11.12.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Anwaltskanzlei Seidenhof, Seidenhofstrasse 14, 6003 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haab, Marlis, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3013341, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Grüter-Suter Kaffeemaschinen AG, in Luzern, CHE-108.475.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2173351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haab-Grüter, Margrit, von Hirzel, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haab, Marlis, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2173351, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Grüter-Suter Kaffeemaschinen AG, in Luzern, CHE-108.475.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6521064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haab-Grüter, Bruno, von Hirzel, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haab, Marlis, von Luzern, in Meggen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte mit Einzelunterschrift];
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600)[CH-100.3.007.813-6], in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6)].