Marlis Haab
domiciled in Meggen, from Luzern Active mandates: Grüter-Suter Kaffeemaschinen AG Connected persons: Fabian Ruiz Bisang You can stay up to date through "Marlis Haab", please log in or register free of charge.You are now following "Marlis Haab"
Credit rating You can stay up to date through "Marlis Haab", please log in or register free of charge.You are now following "Marlis Haab"
|
Places where people with the name Marlis Haab live
Sectors in which people with the name Marlis Haab work
Repair of other goods
Repair of other goods
Private persons with the name Marlis Haab
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marlis Haab
Publication number: HR02-1004524653, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
H8 AG, in Luzern, CHE-107.252.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470226).
Firma neu:
H8 AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11.12.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Anwaltskanzlei Seidenhof, Seidenhofstrasse 14, 6003 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haab, Marlis, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3013341, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Grüter-Suter Kaffeemaschinen AG, in Luzern, CHE-108.475.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2173351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haab-Grüter, Margrit, von Hirzel, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haab, Marlis, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2173351, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Grüter-Suter Kaffeemaschinen AG, in Luzern, CHE-108.475.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6521064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haab-Grüter, Bruno, von Hirzel, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haab, Marlis, von Luzern, in Meggen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte mit Einzelunterschrift];
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600)[CH-100.3.007.813-6], in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6)].