Reports for Beat Gubler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Gubler
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Gubler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005600205, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BAO AG, in Wollerau, CHE-287.881.077, Felsenstrasse 14, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Architektur, Generalplaner und Baumanagement. Des Weiteren bezweckt sie die Vermittlung von Immobilien sowie alle Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.11.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Körner, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Croci, Roman, von Sursee, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gubler, Beat, von Kienberg, in Möriken-Wildegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004873716, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gubler Vermögens- und Verwaltungs AG, in Möriken-Wildegg, CHE-103.570.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3075629).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Beat, von Kienberg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villnachern].
Publication number: 5368586, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gubler Vermögens- und Verwaltungs AG, in Brugg, CH-400.3.018.320-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 2, Publ. 4808768).
Statutenänderung:
18.11.2009.
Sitz neu:
Möriken-Wildegg.
Domizil neu:
Talstrasse 24, 5103 Möriken-Wildegg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind. Sind die Adressen nicht bekannt, erfolgen die Mitteilungen an die Aktionäre mittels Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Donat, von Kienberg, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Rosmarie, von Kienberg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Beat, von Kienberg, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].