Reports for Thomas Manfred Gabele
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Manfred Gabele
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005790961, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabele, Thomas Manfred, von Beringen, in Hallau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabele, Florian, von Abtwil, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabele, Siegfried Erich, von Beringen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005684718, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
SG Spedition AG, in Schaffhausen, CHE-107.415.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606692).
Statutenänderung:
17.02.2023.
Sitz neu:
Beringen.
Domizil neu:
Anthoptstrasse 4, 8222 Beringen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig in brieflicher Form an deren letztgemeldete Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabele, Siegfried Erich, von Beringen, in Hallau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beringen];
Gabele, Florian, von Abtwil, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Gabele, Monika Christine, von Beringen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beringen];
Gabele, Thomas Manfred, von Beringen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beringen].
Publication number: HR02-1005362975, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
SG Spedition AG, in Schaffhausen, CHE-107.415.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283865).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabele, Florian, von Abtwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gabele, Thomas Manfred, von Beringen, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].