Reports for Markus Dittli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Dittli
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Dittli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004521023, Commercial Registry Office Uri, (120)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Id. 4'324'635, publizierten TR-Eintrag Nr. 352 vom 26.06.2018 Netzgesellschaft Andermatt AG, in Andermatt, CHE-168.036.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dittli, Markus, von Gurtnellen, in Altdorf (UR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lusser, Armin, von Altdorf (UR), in Seedorf (UR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Peter, von Andermatt, in Andermatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Schmid Thomas, Zgraggen Simon oder Gisler Christian [nicht: in Wassen].
Publication number: 3432613, Commercial Registry Office Uri, (120)
Netzgesellschaft Andermatt AG, in Andermatt, CHE-168.036.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2016, Publ. 2723389).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittli, Markus, von Gurtnellen, in Altdorf (UR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lusser, Armin, von Altdorf (UR), in Seedorf (UR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3293305, Commercial Registry Office Uri, (120)
Heizwerk Uri AG, in Attinghausen, CHE-113.560.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2449481).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Christian, von Spiringen, in Attinghausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dittli, Markus, von Gurtnellen, in Altdorf (UR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lusser, Armin, von Altdorf (UR), in Seedorf (UR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.