Reports for Rolf Bornhauser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Bornhauser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005123498, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bornhauser People's Management AG, in Bern, CHE-108.605.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bornhauser, Rolf, von Weinfelden, in Bargen BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bornhauser-Kaufmann, Susanne, von Weinfelden, in Bargen BE, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marc, von Ostermundigen, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 909576, Commercial Registry Office Berne, (36)
Interfay AG, in Bern, Handel und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Waren aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2001, S. 4655).
Firma neu:
Interfay AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 03.03.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chies, Romano, italienischer Staatsangehöriger, in Bösingen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Italien, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blumer, Patrick, von Engi, in Jeuss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bornhauser, Rolf, von Weinfelden, in Bargen BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Roland, von Rubigen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Interfay AG, in B e r n , Aarstrasse 98, 3005 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
1.11.2000.
Zweck:
Handel und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Waren aller Art, insbesondere von Computer und Computerprodukten, EDV-Anlagen, Kommunikations- und Netzwerkprodukten, Computerzubehör und Peripheriegeräten, Herstellung und Vertrieb von Softwareprogrammen, Vertrieb und Beratung von Marketing, Multimedia, Werbung, Verlags-, Inseraten- Dienstleistungen sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Unterhalt und der Wartung dieser Waren;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Chies, Romano, von Italien, in Bösingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Patrick, von Engi, in Jeuss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bornhauser, Rolf, von Weinfelden, in Bargen BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Roland, von Rubigen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BG Betriebswirtschaft und Treuhand, Bernard Gobbo, in Fraubrunnen, Revisionsstelle.