Reports for Susanne Bornhauser-Kaufmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susanne Bornhauser-Kaufmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005123498, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bornhauser People's Management AG, in Bern, CHE-108.605.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bornhauser, Rolf, von Weinfelden, in Bargen BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bornhauser-Kaufmann, Susanne, von Weinfelden, in Bargen BE, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marc, von Ostermundigen, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Bornhauser People's Management AG, in Bern, Aarstrasse 98, 3005 Bern. Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.1998, 29.06.1998.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Personalberatung, Managementberatung und Anbieten von Informatiklösungen sowie aller damit verbundenen Tätigkeiten;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF100000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100000.
Aktien:
1000 Namenaktien zu CHF100.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 24.6.1998 und Bilanz per 31.12.1997;
Aktiven von CHF229333.35 und Passiven von CHF73028.10 der erloschenen Einzelfirma "Bornhauser People's Management" in Bern, zum Übernahmepreis von CHF156305.25, wofür 998 Namenaktien zu CHF100 ausgegeben und CHF56505.25 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Bornhauser, Rolf, von Weinfelden, in Bargen BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bornhauser-Kaufmann, Susanne, von Weinfelden, in Bargen BE, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterberger, Alexander, von Schattenhalb, in Kirchlindach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Batec Consulting AG, in Belp, Revisionsstelle.