Reports for Peter Arregger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Arregger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2069725, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Zelgli 30 GmbH, in Engelberg, CHE-115.756.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896896).
Firma neu:
Zelgli 30 GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.03.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Jürg Koch, Bergstrasse 27, 6045 Meggen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Jürg, von Meggen und Luzern, in Meggen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arregger, Peter, von Luzern, in Meggen, Liquidator und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KFL AG (CHE-105.899.892), in Meggen, Gesellschafterin, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: KFL AG (CH-100.3.007.571-2)].
Publication number: 6786114, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Zelgli 30 GmbH, in Engelberg, CH-140.4.003.403-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 12, Publ. 5686612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haab, Marlis, von Luzern, in Meggen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koch, Margareta, von Meggen und Luzern, in Meggen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arregger, Peter, von Luzern, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 240 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
KFL AG (CH-100.3.007.571-2), in Meggen, Gesellschafterin, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 240 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5728652, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Arregger + Partner AG Sanitär-Engineering SBHI, in Luzern, CH-100.3.015.627-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 11, Publ. 4984510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arregger, Peter, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Kurt J., von Büron, in Eich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Meier, Roland, von Oberägeri, in Hünenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.