Reports for Enes Akgün
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Enes Akgün
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004845199, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SERA (Stiftung für Erziehung, Ausbildung und Integration), in Zürich, CHE-110.307.328, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gündüz, Ahmet, von Aarau, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akgün, Enes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4380269, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PLUS Kulturverein, in Zürich, CHE-446.503.420, Verein (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435069).
Statutenänderung:
23.02.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gündüz, Ali, von Schlieren, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gündüz, Sacid, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uygur, Murat, von Bremgarten (AG), in Bremgarten (AG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uygur, Cihad, von Bremgarten (AG), in Dänikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Akgün, Enes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Yilmaz, Said, von Kloten, in Rümlang, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3435069, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PLUS Kulturverein, in Zürich, CHE-446.503.420, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akalin, Burak, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulejman, Omer, mazedonischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yilmaz, Said, von Kloten, in Rümlang, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uygur, Murat, von Bremgarten AG, in Bremgarten AG, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akgün, Enes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gündüz, Sacid, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon, Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gündüz, Ali, von Schlieren, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Türkan, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uygur, Cihad, von Bremgarten AG, in Dänikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.