Enes Akgün
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: SERA (Stiftung für Erziehung, Ausbildung und Integration) Connected persons: Kadir Ordu, Ali Furat, Taner Atay and more You can stay up to date through "Enes Akgün", please log in or register free of charge.You are now following "Enes Akgün"
Credit rating You can stay up to date through "Enes Akgün", please log in or register free of charge.You are now following "Enes Akgün"
|
Places where people with the name Enes Akgün live
Sectors in which people with the name Enes Akgün work
Operation of high schools
Operation of high schools
Private persons with the name Enes Akgün
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Enes Akgün
Publication number: HR02-1004845199, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SERA (Stiftung für Erziehung, Ausbildung und Integration), in Zürich, CHE-110.307.328, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gündüz, Ahmet, von Aarau, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akgün, Enes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4380269, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PLUS Kulturverein, in Zürich, CHE-446.503.420, Verein (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435069).
Statutenänderung:
23.02.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gündüz, Ali, von Schlieren, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gündüz, Sacid, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uygur, Murat, von Bremgarten (AG), in Bremgarten (AG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uygur, Cihad, von Bremgarten (AG), in Dänikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Akgün, Enes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Yilmaz, Said, von Kloten, in Rümlang, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3435069, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PLUS Kulturverein, in Zürich, CHE-446.503.420, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akalin, Burak, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulejman, Omer, mazedonischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yilmaz, Said, von Kloten, in Rümlang, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uygur, Murat, von Bremgarten AG, in Bremgarten AG, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akgün, Enes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gündüz, Sacid, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon, Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gündüz, Ali, von Schlieren, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Türkan, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uygur, Cihad, von Bremgarten AG, in Dänikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.