Reports for OekoTerra GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout OekoTerra GmbH
- OekoTerra GmbH with its legal headquarters in Thundorf is active. OekoTerra GmbH operates in the sector «Agriculture (comestibles)».
- The management of the company OekoTerra GmbH, which was founded on the 19.02.2016, consists of 2 persons.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 27.05.2021.
- OekoTerra GmbH is registered in the Canton of TG under the UID CHE-448.383.782.
Commercial register information
Entry in the commercial register
19.02.2016
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Thundorf
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.4.030.429-0
UID/VAT
CHE-448.383.782
Sector
Agriculture (comestibles)
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von biologischem Landbau, speziell Biogemüse und Samengärtnerei in Thundorf. Sie treibt Handel mit Produkten, die den Biolandbau fördern. Die Gesellschaft erbringt zudem Leistungen in den Bereichen Planung und Ausführung von Bauten aller Art, Auftreten als Generalunternehmer und Erbringen von Baudienstleistungen aller Art, ferner Hauswartungen und Verwaltung von Liegenschaften und deren Unterhalt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- Bioterra Thundorf GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: OekoTerra GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005194426, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
OekoTerra GmbH, in Thundorf, CHE-448.383.782, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, S.0, Publ. 2713281).
Statutenänderung:
06.05.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von biologischem Landbau, speziell Biogemüse und Samengärtnerei in Thundorf. Sie treibt Handel mit Produkten, die den Biolandbau fördern. Die Gesellschaft erbringt zudem Leistungen in den Bereichen Planung und Ausführung von Bauten aller Art, Auftreten als Generalunternehmer und Erbringen von Baudienstleistungen aller Art, ferner Hauswartungen und Verwaltung von Liegenschaften und deren Unterhalt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ERBAG OEKOPLAN GmbH (CHE-104.807.367), in Oberuzwil, Gesellschafterin, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aepli, Silvia, von Zürich und Niederhelfenschwil, in Thundorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 290 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2713281, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bioterra Thundorf GmbH, in Thundorf, CHE-448.383.782, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2686155).
Statutenänderung:
04.03.2016.
Firma neu:
OekoTerra GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aepli, Silvia, von Zürich und Niederhelfenschwil, in Thundorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ehrenbold, Jürg, von Romoos, in Thundorf, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2686155, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bioterra Thundorf GmbH, in Thundorf, CHE-448.383.782, Aufhofen 27c, 8512 Thundorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.02.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von biologischem Landbau, speziell Biogemüse und Samengärtnerei an den Standorten Embrach und Thundorf. Sie triebt Handel mit Produkten, die den Biolandbau fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 29'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung ein Fahrzeug gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 19.02.2016, wofür 90 Stammanteile zu CHF 100.00 zugeteilt werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.02.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ehrenbold, Jürg, von Romoos, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
ERBAG OEKOPLAN GmbH (CHE-104.807.367), in Oberuzwil, Gesellschafterin, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.