Rico Zweifel
wohnhaft in Buchs, aus Glarus Aktuelle Mandate: Stefan Zweifel AG, Zweifel Transporte Holding GmbH Verbundene Personen: Sheila Zweifel, Melanie Zweifel, Sheila Zweifel und mehr So bleiben Sie über "Rico Zweifel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rico Zweifel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rico Zweifel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rico Zweifel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rico Zweifel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rico Zweifel arbeiten
Abfallsammlung und Beseitigung
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Abfallsammlung und Beseitigung
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Privatpersonen mit dem Namen Rico Zweifel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rico Zweifel
Publikationsnummer: 4396237, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stefan Zweifel AG, in Buchs SG, CHE-107.296.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Robert, von Glarus und Grabs, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zweifel, Hanspeter, von Glarus und Grabs, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Rico, von Glarus, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zweifel, Melanie, von Grabs, in La Sarraz, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Zweifel, Sheila, von Grabs, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
TEAG Advisors AG (CHE-102.568.660), in Grabs, Revisionsstelle [bisher: TEAG Advisors AG (CH-320.3.013.927-9)].
Publikationsnummer: 3762653, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stefan Zweifel AG, in Buchs SG, CHE-107.296.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S. 16, Publ. 5557770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel-Baumann, Marina, von Glarus und Grabs, in Buchs SG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Rico, von Glarus, in Buchs SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zweifel, Melanie, von Grabs, in La Sarraz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zweifel, Sheila, von Grabs, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2956047, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Zweifel Transporte Holding GmbH, in Buchs SG, CHE-440.892.643, Güterstrasse 18, 9470 Buchs , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2016, 06.07.2016.
Zweck:
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im Gebiet des Transportwesens tätig sein, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.05.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zweifel, Rico, von Glarus, in Buchs SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zweifel, Sheila, von Grabs, in Buchs SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zweifel, Melanie, von Grabs, in La Sarraz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.