Simon Zesiger
wohnhaft in Walperswil, aus Walperswil Aktuelle Mandate: Milchgenossenschaft Epsach in Liquidation Verbundene Personen: Urs Möri-Reichenbach, Markus Helbling-Baumann, Simon Marolf So bleiben Sie über "Simon Zesiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Simon Zesiger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Simon Zesiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Simon Zesiger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Simon Zesiger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Simon Zesiger arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Simon Zesiger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Simon Zesiger
Publikationsnummer: HR02-1006088971, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Epsach, in Epsach, CHE-103.561.442, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573626).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Epsach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling-Baumann, Markus, von Epsach, in Epsach, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung];
Zesiger, Simon, von Walperswil, in Walperswil, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung];
Marolf, Simon, von Walperswil, in Epsach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung];
Möri-Reichenbach, Urs, von Epsach, in Epsach, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung].
Publikationsnummer: HR02-1006026297, Handelsregister-Amt Bern, (36)
RUDOLF UND MARGRIT NETZER STIFTUNG, in Muri bei Bern, CHE-115.563.703, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638492).
Name neu:
RUDOLF UND MARGRIT NETZER STIFTUNG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern vom 13.03.2024 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Netzer, Margrit, von Luzern und Uster, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zesiger, Simone, von Walperswil, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schild, Christoph Dr., von Grenchen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Netzer, Rudolf Dr., von Luzern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nyffeler, Roland, von Huttwil, in Ittigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005638492, Handelsregister-Amt Bern, (36)
RUDOLF UND MARGRIT NETZER STIFTUNG, in Muri bei Bern, CHE-115.563.703, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2012, S.0, Publ. 6844258).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Netzer, Rudolf Dr., von Luzern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Netzer, Margrit, von Luzern und Uster, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nyffeler, Roland, von Huttwil, in Ittigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zesiger, Simone, von Walperswil, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuckishaus (Kirchlindach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schild, Christoph Dr., von Grenchen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].