Urs Wüest
wohnhaft in Aadorf, aus Fischingen Aktuelle Mandate: Agro-Office AG Verbundene Personen: Peter Wüest, Ruth Wüest So bleiben Sie über "Urs Wüest" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Wüest"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Wüest" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Wüest"
|
|
Urs Wüest
wohnhaft in Luzern, aus Luzern und Nebikon Aktuelle Mandate: Gebr. Wüest Immobilien AG Verbundene Personen: Rudolf Wüest So bleiben Sie über "Urs Wüest" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Wüest"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Wüest" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Wüest"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs Wüest leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs Wüest arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Urs Wüest
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Wüest
Publikationsnummer: 3524031, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Gebr. Wüest Immobilien AG, in Luzern, CHE-100.886.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2288241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieliger, Waldemar, von Silenen, in Luzern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Urs, von Luzern und Nebikon, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4938130, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Charles Wüest AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.948-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2006, S. 10, Publ. 3224450).
Statutenänderung:
27.02.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erstellen von Bauten sowie Verwaltung, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüest, Roger, von Luzern, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rogger + Amstad GmbH, in Emmen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Ursula, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Wüest, Miriam, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4868482, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Agro-Office AG, in Winterthur, CH-020.3.002.442-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2001, S. 8665).
Statutenänderung:
20.01.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Husy, Rudolf, von Zürich und Wangen bei Olten, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruch Treuhand AG, in Wängi, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Urs, von Fischingen, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wüest, Peter, von Fischingen, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wittenwil, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].