Matthias Wenger
wohnhaft in Mettmenstetten, aus Thurnen Aktuelle Mandate: Naturkraftwerke Biofood AG, Fashat GmbH und mehr Verbundene Personen: Antonius Conte, Christoph Elias Meier, Mark Dominik Dionysos Wensauer und mehr So bleiben Sie über "Matthias Wenger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Matthias Wenger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Matthias Wenger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Matthias Wenger"
|
|
Matthias Wenger
wohnhaft in Muri b. Bern, aus Bolligen und Uetendorf Aktuelle Mandate: JoWi AG, Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA und mehr Verbundene Personen: Hans Bendicht Wirz, Nino Tim Wirz, Patrick Michael Jordi und mehr So bleiben Sie über "Matthias Wenger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Matthias Wenger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Matthias Wenger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Matthias Wenger"
|
|
Matthias Wenger
wohnhaft in 5415 Obersiggenthal, aus Forst-Längenbühl Aktuelle Mandate: Scheidegger + Partner AG Verbundene Personen: Stefan Giess, Patrick Hochstrasser, Roman Schenker und mehr So bleiben Sie über "Matthias Wenger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Matthias Wenger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Matthias Wenger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Matthias Wenger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Matthias Wenger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Matthias Wenger arbeiten
Produktion von Lebensmitteln
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Handel (sonstiges)
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Treuhändische Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Produktion von Lebensmitteln
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Handel (sonstiges)
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Treuhändische Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Matthias Wenger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Matthias Wenger
Publikationsnummer: HR02-1006113774, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personal Music Tools GmbH, in Bern, CHE-143.198.678, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Matthias Simon, von Köniz, in Toffen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Lea Andrea, von Zürich, in Trimbach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1006072450, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
NaturKraftWerke A. Conte & Partner, in Seegräben, CHE-108.605.549, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.1998).
Statutenänderung:
19.06.2024.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 827'178.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 287'262.47 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'000'000 Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
Naturkraftwerke Biofood AG.
Domizil neu:
Gibelstrasse 11, 8607 Aathal-Seegräben.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung sowie den Handel und Vertrieb von biologischen Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Naturkosmetik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinauer, Frank M., von Einsiedeln, in Egg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conte, Antonius, von Reichenburg, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (Deutschland), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Meier, Christoph Elias, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Matthias, von Thurnen, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1006063304, Handelsregister-Amt Bern, (36)
JoWi AG, in Bern, CHE-299.366.310, Freiburgstrasse 359, 3018 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Grundstücken, die Planung, Entwicklung und Realisation von Bauprojekten, die Beratung im Bauwesen sowie Erbringung von treuhänderischen Dienstleistungen in der Bau- und Immobilienbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern, oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Jordi, Patrick Michael, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Nino Tim, von Bern, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Matthias, von Uetendorf, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Hans Bendicht, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.