François Wagner
wohnhaft in Biel/Bienne, aus Sainte-Croix Aktuelle Mandate: Future Consulting Service Sàrl Verbundene Personen: Mingjun Luo Wagner So bleiben Sie über "François Wagner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "François Wagner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "François Wagner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "François Wagner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen François Wagner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen François Wagner arbeiten
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen François Wagner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: François Wagner
Publikationsnummer: 2325921, Handelsregister-Amt Bern, (36)
'L'étrive' Atelier socio-professionnel pour personnes adultes handicapées, à Biel/Bienne, CHE-103.893.045, fondation (No. FOSC 102 du 29.05.2012, Publ. 6694608).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Trachsel, Alessandro dit Alexandre, de Frutigen, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature;
Gächter, André, de Zürich, à Regensdorf, membre, sans droit de signature;
Wagner, François, de Sainte-Croix, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Joly, Caroline, de Ittigen, à Ittigen, membre, sans droit de signature;
Arista Fiduciaire SA (CHE-114.812.016), à Biel/Bienne, organe de révision [précédemment: Arista Fiduciaire SA (CH-036.3.044.479-1)].
Publikationsnummer: 2021663, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Centre PasquART Biel-Bienne, in Biel/Bienne, CHE-110.242.746, Stiftung (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinderling, Philippe, von Basel, in Evilard, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, François, von Sainte-Croix, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dickerhof, Urs Beat, von Zürich, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer de Montmollin, Brigitte Angelika, von Zürich, in Biel/Bienne, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Cattaruzza, Beat, von Feuerthalen, in Bellmund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cotting-Nyffeler, Andrea, von Huttwil, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Frédéric, von Oeschenbach, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Junod, Etienne, von Sainte-Croix, in Ipsach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reust, Hans Rudolf, von Steffisburg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)].
Publikationsnummer: 5864068, Handelsregister-Amt Bern, (36)
'L'étrive' Atelier socio-professionnel pour personnes adultes handicapées, à Biel/Bienne, CH-073.7.005.273-4, fondation (No. FOSC 210 du 30.10.2007, p. 3, Publ. 4176020).
Modification de l'acte de fondation:
17.08.2010.
Nouveau but:
L'étrive est un atelier protégé à vocation industrielle dont la mission est d'offrir des places de travail protégées et valorisantes à des personnes adultes faiblement à moyennement handicapées. La fondation a pour but l'exploitation d'un atelier d'occupation au service des handicapés en vue de leur pourvoir du travail. La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gerber, Hugo, de Heimiswil, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature;
Zuber, Denis, de Günsberg, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Gächter, André, de Zürich, à Regensdorf, membre, sans droit de signature;
Wagner, François, de Sainte-Croix, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature.