Christian Wäfler
wohnhaft in Lyssach, aus Frutigen Aktuelle Mandate: Glow Imagination GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Wäfler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Wäfler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Wäfler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Wäfler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Wäfler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Wäfler arbeiten
Innenarchitektur und Raumgestaltung
Innenarchitektur und Raumgestaltung
Privatpersonen mit dem Namen Christian Wäfler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Wäfler
Publikationsnummer: 4139331, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Glow Imagination GmbH, in Bern, CHE-115.471.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7137558).
Statutenänderung:
20.03.2018.
Sitz neu:
Lyssach.
Domizil neu:
Kirchbergstrasse 7, 3421 Lyssach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäfler, Christian, von Frutigen, in Lyssach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 7137558, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Glow Imagination GmbH, in Bern, CH-036.4.046.992-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 3, Publ. 5530308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nünlist, Tanja Rosmin, von Schönenwerd, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäfler, Christian, von Frutigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 5596798, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Dauer-Grabpflege Köniz, in Köniz, CH-035.7.010.931-5, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 03.10.1997, S. 7252).
Domizil neu:
c/o Beat Bodmer, Grünaustrasse 15, 3084 Wabern.
Weitere Adresse:
Postfach, 3173 Oberwangen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Rolf, von Fällanden, in Wabern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäfler, Christian, von Frutigen, in Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler Treuhand, in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Beat, von Fällanden, in Wabern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Tobias, von Hilfikon, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäfler, Martin, von Frutigen, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPB Treuhand AG (CH-036.3.041.215-3), in Köniz, Revisionsstelle.