Alina Noemi von Bergen
wohnhaft in Brienz, aus Guttannen Aktuelle Mandate: Stämpfli Ofen + Platten AG, Lauterbrunnen Tourismus (Lauterbrunnen/Isenfluh) und mehr Verbundene Personen: Lorenz Basil Barnet Stämpfli, Manuela Nicole Stillhard, Joe Andreas Von Allmen und mehr So bleiben Sie über "Alina Noemi von Bergen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alina Noemi von Bergen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alina Noemi von Bergen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alina Noemi von Bergen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alina Noemi von Bergen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alina Noemi von Bergen arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Erbringen übriger Reservierungsdienstleistungen
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Sonstige Bautätigkeit
Erbringen übriger Reservierungsdienstleistungen
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Alina Noemi von Bergen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alina Noemi von Bergen
Publikationsnummer: HR01-1005507158, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stämpfli Ofen + Platten AG, in Innertkirchen, CHE-184.408.181, Bottigenstrasse 11, 3862 Innertkirchen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Ofenbau-, Cheminéebau- und Plattenlegergeschäftes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 15.06.2022 und Inventar per 31.12.2021 Aktiven von CHF 123'352.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 23'162.71 des Einzelunternehmens "Lorenz Stämpfli Ofenbau + Platten, Hafner + Plattenlegermeister", in Innertkirchen (CHE-272.673.067), wofür 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 189.62 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich mit Brief oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 16.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stämpfli, Lorenz, von Moosseedorf, in Brienz BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Bergen, Alina, von Guttannen, in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005402047, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lauterbrunnen Tourismus (Lauterbrunnen/Isenfluh), in Lauterbrunnen, CHE-105.793.785, Verein (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, S.0, Publ. 2370939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abegglen, Stefan, von Iseltwald, in Lauterbrunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Beat, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Hans, von Brienz BE, in Lauterbrunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäder, Cecile, von Mühleberg, in Lauterbrunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Litzler, Raffael, von Kandergrund, in Lauterbrunnen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Guntern, Karl, von Goms, in Stechelberg (Lauterbrunnen), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stillhard, Manuela, von Gossau (SG), in Lauterbrunnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Allmen, Joe, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Bergen, Alina, von Guttannen, in Meiringen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mendes Branco Mira, Catarina, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nolan, Mark, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR01-1005106414, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Sulwald Stübli KLG, in Lauterbrunnen, CHE-433.289.016, Beim alten Haus 4071, 3822 Isenfluh, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.05.2019.
Zweck:
Betrieb eines Restaurants beziehungsweise einer Gastwirtschaft mit Alkoholausschank, Verkauf von Speisen und Getränken. Sie ist berechtigt Zimmer/Wohnungen zu vermieten. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Eingetragene Personen:
Stämpfli, Lorenz Basil Barnet, von Moosseedorf, in Innertkirchen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
von Bergen, Alina Noemi, von Guttannen, in Meiringen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.