Edmond Voeffray
wohnhaft in Martigny, aus Vérossaz Aktuelle Mandate: Fondation André Guex-Joris Verbundene Personen: Daniel Constantin, Bruno Thurre, Patrice Moret und mehr So bleiben Sie über "Edmond Voeffray" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edmond Voeffray"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Edmond Voeffray" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edmond Voeffray"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Edmond Voeffray leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Edmond Voeffray arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Edmond Voeffray
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Edmond Voeffray
Publikationsnummer: 6452790, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Fondation André Guex-Joris, à Martigny, CH-621.7.002.299-7, fondation (No. FOSC 190 du 02.10.2006, p. 17, Publ. 3572382).
Nouvelle adresse:
Place du Manoir 1, 1920 Martigny.
Nouvelle autre adresse:
c/o Pierre Goy, Coteau de Belmont 18, 1815 Clarens.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guex-Joris, André, de Martigny, à Martigny, président du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey;
Guex-Joris née Boudry, Elisabeth, de Ecoteaux, à Morges, vice-présidente, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey;
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Rihs, Nancy, de Berne, à Genève, membre, sans droit de signature;
Schmid, Jean-Louis, de Grengiols, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Goy, Pierre, de Vaulion, à Clarens (Montreux), président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux [précédemment: à Genève, membre sans droit de signature];
Hugon, Michaël, de Finhaut et Martigny, à Martigny, vice-président du conseil et membre du bureau, avec signature collective à deux;
Perrin, Pierre-André, de Sierre, à Dorénaz, membre du conseil et du bureau, sans droit de signature;
Darbellay, Raphy, de Martigny et Liddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre du Conseil et du bureau sans droit de signature];
Gianadda, François, de Salvan et Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Olosen, Mads, citoyen danois, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Smets, Romain, citoyen français, à Botyre (Ayent), membre, sans droit de signature;
Fiduciaire Maillard SA (CH-550.0.109.340-0), à Lausanne, organe de révision.
Publikationsnummer: 3572382, Handelsregister-Amt Wallis
Fondation André Guex-Joris, à Martigny, CH-621.7.002.299-7, conservation et la mise en valeur des archives musicales d'André et Elisabeth Guex-Joris, à Morges, fondation (FOSC no 10 du 14.01.2000, p. 293).
Personnes et signatures radiées:
Giroud, Frédéric, de Martigny, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Inscription ou modification de personnes:
Guex-Joris, André, de Martigny, à Martigny, président du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey [précédemment: président, avec signature collective à deux avec un membre du conseil, sauf la vice-présidente];
Guex-Joris née Boudry, Elisabeth, de Ecoteaux, à Morges, vice-présidente, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey [précédemment: avec signature collective à deux avec un membre du conseil, sauf le président];
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, sans droit de signature [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Vauterin, Raymond, citoyen belge, à Vevey, trésorier, sans droit de signature;
Darbellay, Raphy, de Martigny et Liddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente [précédemment: à Diolly (Sion), sans droit de signature];
Goy, Jacques-Armand, de Vaulion, à Lausanne, membre, sans droit de signature;
Goy, Pierre, de Vaulion, à Genève, membre, sans droit de signature;
Rihs, Nancy, de Berne, à Genève, membre, sans droit de signature;
Schmid, Jean-Louis, de Grengiols, à Martigny, organe de révision.
Handelsregister-Amt Wallis
Fondation André Guex-Joris, à M a r t i g n y, archives musicales, etc... (FOSC du 02.12.1999, no 235, p. 8180).
Nouvelle adresse:
Le Manoir, 1920 Martigny.
Adresse postale:
Rue de la Poste 12, 1920 Martigny.
Inscription ou modification de personnes:
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Diolly (Sion), membre, sans droit de signature [précédemment: à Savièse, avec SC avec le président ou la vice-présidente];
Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.