Patrik Vadalà
wohnhaft in Oberwil b. Büren, aus Ostermundigen Aktuelle Mandate: Talentsboard GmbH, dasch Immobilien AG Verbundene Personen: Bianca Zahno, Daria Vadalà, Damian Schüpbach und mehr So bleiben Sie über "Patrik Vadalà" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrik Vadalà"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrik Vadalà" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrik Vadalà"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrik Vadalà leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrik Vadalà arbeiten
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Patrik Vadalà
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrik Vadalà
Publikationsnummer: HR02-1005418844, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Talentsboard GmbH, in Spiez, CHE-481.550.803, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131923).
Statutenänderung:
24.02.2022.
Sitz neu:
Oberwil bei Büren.
Domizil neu:
Rütistrasse 34, 3298 Oberwil b. Büren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peikert , Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mani, Oliver Marc, von Diemtigen, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Peikert, Nathalie, von Röthenbach im Emmental, in Spiez, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Bianca, von Plaffeien, in Heitenried, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schüpbach, Damian, von Oberthal, in Glis (Brig-Glis), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schüpbach, Daria, von Oberthal, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vadalà, Patrik, von Ostermundigen, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005389784, Handelsregister-Amt Bern, (36)
dasch Immobilien AG, in Schüpfen, CHE-281.145.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004989823).
Statutenänderung:
18.01.2022.
Sitz neu:
Oberwil bei Büren.
Domizil neu:
Rütistrasse 34, 3298 Oberwil b. Büren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Daria, von Oberthal, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schüpfen];
Zahno, Bianca, von Plaffeien, in Heitenried, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kolly, Bianca, in Plaffeien];
Vadalà, Patrik, von Ostermundigen, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schüpfen].
Publikationsnummer: HR01-1004989823, Handelsregister-Amt Bern, (36)
dasch Immobilien AG (dasch Immobilien SA) (dasch Immobilien Ltd), in Schüpfen, CHE-281.145.809, Bundkofen 540, 3054 Schüpfen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, Überbauung, Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schüpbach, Daria, von Oberthal, in Schüpfen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kolly, Bianca, von Plaffeien, in Plaffeien, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vadalà, Patrik, von Ostermundigen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.