Christian Wolfgang Unger
wohnhaft in Freienbach, aus Deutschland und Erlenbach (ZH) Aktuelle Mandate: Partners Group AG Verbundene Personen: Stephen Paul Otter, Gabriel Jaime Zapata Perez, Victoria Katharina Meyer und mehr So bleiben Sie über "Christian Wolfgang Unger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Wolfgang Unger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Wolfgang Unger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Wolfgang Unger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Wolfgang Unger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Wolfgang Unger arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Christian Wolfgang Unger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Wolfgang Unger
Publikationsnummer: HR02-1004683036, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Swiss Fair-Trade AG, in Basel, CHE-449.642.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843541).
Statutenänderung:
27.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Konrad, von Fräschels, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3254209, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Swiss Fair-Trade AG, in Basel, CHE-449.642.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172927).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2734693, Handelsregister-Amt Zug, (170)
media pine AG, in Baar, CHE-369.402.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Dr. Sebastian Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cohausz, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.