Annette Turtschi
wohnhaft in Sutz, aus Spiez Aktuelle Mandate: Syphon AG in Liquidation Verbundene Personen: Myriam Heidelberger Kaufmann, Walter Bieri, Ursula Tschirren und mehr So bleiben Sie über "Annette Turtschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Annette Turtschi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Annette Turtschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Annette Turtschi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Annette Turtschi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Annette Turtschi arbeiten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Privatpersonen mit dem Namen Annette Turtschi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Annette Turtschi
Publikationsnummer: HR02-1005297180, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Syphon AG, in Brügg, CHE-114.564.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984151).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Frankenstrasse 70, 3018 Bern].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahn, Uwe, von Gerzensee, in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Christine, von Zürich und Oberrüti, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consulta Treuhand und Steuerberatungs AG (CHE-107.177.203), in Täuffelen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Walter, von Schangnau, in Täuffelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirren, Ursula, von Niedermuhlern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turtschi, Annette, von Spiez, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004514920, Handelsregister-Amt Bern, (36)
moeff erlebniswerkstatt GmbH, in Sutz-Lattrigen, CHE-112.502.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, Publ. 5182560).
Firma neu:
moeff erlebniswerkstatt GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Annette Turtschi, Dorfstrasse 19b, 2572 Sutz. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turtschi, Annette, von Spiez, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5182560, Handelsregister-Amt Bern, (36)
möff GmbH, in Sutz-Lattrigen, CH-073.4.016.761-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2005, S. 4, Publ. 3075562).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Firma neu:
moeff erlebniswerkstatt GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten von Erlebnisgastronomie, Caterings und Events. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftsgegenstand zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Isabelle, von Eriswil und Adelboden, in Münchenbuchsee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Stadelmann, Philippe, von Sursee und Escholzmatt, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Loosli, Lukas, von Adelboden, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turtschi, Annette, von Spiez, in Sutz-Lattrigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].