Neven Trsinski
wohnhaft in Schaffhausen, aus Neuhausen am Rheinfall Aktuelle Mandate: igi ag Verbundene Personen: Irena Trsinski So bleiben Sie über "Neven Trsinski" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Neven Trsinski"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Neven Trsinski" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Neven Trsinski"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Neven Trsinski leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Neven Trsinski arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Neven Trsinski
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Neven Trsinski
Publikationsnummer: HR02-1004864730, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
IGI AG, in Schaffhausen, CHE-157.706.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633697).
Statutenänderung:
26.03.2020.
Firma neu:
igi ag.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trsinski, Neven, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Trsinski, Irena, deutsche Staatsangehörige, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2949421, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AZ Elektro AG, in Zürich, CHE-106.473.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trsinski, Neven, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Adrian, von Biezwil, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sicuro, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Daniel, von Epsach, in Frick, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jenni, Roger, von Niederhünigen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2875101, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
IGI AG, in Schaffhausen, CHE-157.706.463, Hohbergstrasse 14, 8207 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und die Entwicklung von Software sowie die Realisierung von elektronischen Steuerungen für die Gebäudeautomation wie auch den Handel mit elektronischen Mess-, Regel- und Steuerungskomponenten in der Gebäudeautomation. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung vom 24.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Trsinski, Irena, deutsche Staatsangehörige, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trsinski, Neven, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.