Roger Semlitsch
wohnhaft in Uster, aus Winterthur Aktuelle Mandate: SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG Verbundene Personen: Reinhard Semlitsch So bleiben Sie über "Roger Semlitsch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Semlitsch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Semlitsch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Semlitsch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roger Semlitsch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roger Semlitsch arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Roger Semlitsch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Semlitsch
Publikationsnummer: 4157549, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG, in Uster, CHE-106.014.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3223801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semlitsch, Roger, von Winterthur, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Semlitsch, Reinhard, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2603899, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG, bisher in Schaffhausen, CHE-106.014.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2014, Publ. 1479051).
Gründungsstatuten:
26.02.1980.
Statutenänderung:
05.01.2016.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Guschstrasse 39, 8610 Uster.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Mario, von Schüpfheim, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Urs, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas, von Weinfelden, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semlitsch, Roger, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CHE-109.552.269), in Wilen TG, Revisionsstelle [bisher: Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CH-440.3.015.335-4)].