Bernhard Robert Schweizer
wohnhaft in Thalwil, aus Wangen an der Aare und Oberentfelden Aktuelle Mandate: Sensus Investor & Public Relations GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Bernhard Robert Schweizer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernhard Robert Schweizer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bernhard Robert Schweizer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernhard Robert Schweizer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bernhard Robert Schweizer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bernhard Robert Schweizer arbeiten
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Bernhard Robert Schweizer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bernhard Robert Schweizer
Publikationsnummer: HR02-1006046114, Handelsregister-Amt Bern, (36)
R. Schweizer & Cie. AG, in Wangen an der Aare, CHE-102.482.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Hans Jakob, von Oberentfelden und Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Bernhard Robert, von Wangen an der Aare, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Rudolf Arthur, von Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005501236, Handelsregister-Amt Bern, (36)
R. Schweizer & Cie. AG, in Wangen an der Aare, CHE-102.482.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971543).
Statutenänderung:
24.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Rudolf Arthur, von Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Hans Jakob, von Oberentfelden und Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Bernhard Robert, von Wangen an der Aare, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1005095301, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sensus Investor & Public Relations GmbH, in Zürich, CHE-114.343.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S.22, Publ. 4523222).
Statutenänderung:
02.02.2021.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Bernhard Schweizer, Wannenstrasse 6b, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Peter, von Engelberg, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Bernhard, von Wangen an der Aare und Oberentfelden, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].