Ruth Schürch
wohnhaft in Wetzikon, aus Heimiswil Aktuelle Mandate: Déjà bu, Ruth Schürch Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ruth Schürch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ruth Schürch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ruth Schürch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ruth Schürch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ruth Schürch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ruth Schürch arbeiten
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Privatpersonen mit dem Namen Ruth Schürch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ruth Schürch
Publikationsnummer: HR02-1005507191, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schürch & Co. A.G., Säge- und Hobelwerk, Autotransporte und Baumaterialien, Huttwil, in Huttwil, CHE-102.651.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707742).
Statutenänderung:
16.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CHE-101.350.360), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch, Andreas Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle;
Schürch, Ruth Elisabeth, von Sumiswald, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch, Stephanie, von Sumiswald, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5360218, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Alterssiedlung Grenchen, in Grenchen, CH-254.7.000.266-1, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 22, Publ. 5076154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Walter, von Meikirch, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knuchel, Kurt, von Grenchen und Tscheppach, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürch, Ruth, von Heimiswil, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boner, Kurt, von Laupersdorf, in Solothurn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates];
Gasser, Reto, von Günsberg, in Grenchen, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trummer, Daniel, von Frutigen, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3914170, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Alterssiedlung Grenchen, in Grenchen, CH-254.7.000.266-1, Errichtung und Betrieb von Alters- und Pflegeheimen für Betagte usw., Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2004, S. 11, Publ. 2468546).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corti, Beatrice, von Trimbach, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fäh, Dr. Franz, von Kaltbrunn, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli, Hans, von Münchenbuchsee, in Lengnau BE, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klaus, Dr. Christoph, von Niederhelfenschwil, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knuchel, Kurt, von Grenchen und Tscheppach, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reize, Peter E., von Welschenrohr und Bolligen, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüefli, Manfred, von Grenchen, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürch, Ruth, von Heimiswil, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stuber, Verena, von Lüterswil-Gächliwil, in Lüterswil (Lüterswil-Gächliwil), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Margrit, von Grenchen und Seeberg, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO Visura, in Grenchen, Revisionsstelle.