Markus Siegfried Schröder
wohnhaft in Zeiningen, aus Deutschland und Salgesch Aktuelle Mandate: Sustainable Transition AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Markus Siegfried Schröder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Siegfried Schröder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Markus Siegfried Schröder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Siegfried Schröder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Markus Siegfried Schröder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Markus Siegfried Schröder arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Markus Siegfried Schröder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Siegfried Schröder
Publikationsnummer: HR02-1005148538, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gelso AG, in Regensdorf, CHE-108.413.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004543636).
Statutenänderung:
30.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Outsourcing von Lohnfertigung im Bereich Drehen/Fräsen, Blechbearbeitung, Behälterbau, Giessen, Baugruppenmontage, Systemintegration sowie Schaltschrankbau und Handel mit technischen Produkten inklusive Logistik/Replenishment Lösung. Beratung in Supply Chain Management und Digitalisierung im Umfeld der internationalen Beschaffung. Lieferantenauditierung, Projektmanagement und vor Ort Qualitätssicherung. Engineering Dienstleistungen im Bereich CAD und Elektro-CAD. Software und Hardware Entwicklung. Feldinstallationen von Maschinen und Systemen, deren Inbetriebnahme, Wartung und Produktionsbegleitung. Betrieb von Shared Service Centers und Outsourcing von administrativen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hlavica, Dr. Karel, von Gebenstorf, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schröder, Markus, von Salgesch, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hlavica, Jan, von Opfikon, in Aarau, mit Einzelunterschrift;
Saurer, Gaudenz, von Sigriswil, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Folini, Stefan, von Nebikon, in Wauwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Folini, Flavia, von Kallern, in Wauwil, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004829665, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
GOLD S AG, in Mägenwil, CHE-406.320.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Markus, von Salgesch, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004685280, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
GOLD S AG, in Bözberg, CHE-406.320.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3817473).
Statutenänderung:
12.06.2019.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
Almuesenacherstrasse 2a, 5506 Mägenwil.
Zweck neu:
Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von kieferorthopädischen Produkten, Instrumenten und Apparaten sowie Organisation von Fortbildungsveranstaltungen im Bereich der Kieferorthopädie;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 100'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scacchi, Marcel, von Mümliswil-Ramiswil, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruner, Dr. Heiko, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Markus, von Salgesch, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mandach, Michael, von Bern, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].