Roland Schierle
wohnhaft in Trin, aus Churwalden Aktuelle Mandate: PossiBell-QUBE AG Verbundene Personen: Andrea Nathalia Grünbart So bleiben Sie über "Roland Schierle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Schierle"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roland Schierle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Schierle"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roland Schierle leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roland Schierle arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Roland Schierle
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Schierle
Publikationsnummer: HR02-1005621025, Handelsregister-Amt Graubünden
PossiBell-QUBE AG, in Trin, CHE-106.181.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572913).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schierle, Roland, von Churwalden, in Trin, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Grünbart, Andrea Nathalia, österreichische Staatsangehörige, in Elsbethen (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005572913, Handelsregister-Amt Graubünden
PAXMATIC AG, in Chur, CHE-106.181.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084937).
Statutenänderung:
20.09.2022.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 20.09.2022 auf die neu gegründete PAXMATIC AG (CHE-197.206.965), in Chur, über.
Firma neu:
PossiBell-QUBE AG.
Sitz neu:
Trin.
Domizil neu:
Via Portalavanda 5, 7014 Trin.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Bau und Veräusserung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gees, Christian, von Basel, in Bonaduz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gschwend, Daniel Otto, von Altstätten, in Parpan, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Calanda Audit AG (CHE-392.204.397), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schierle, Roland, von Churwalden, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004938660, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
PAXMATIC AG, in Haldenstein, CHE-106.181.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917789).
Statutenänderung:
09.07.2020.
Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schierle, Roland, von Churwalden, in Trin, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Churwalden].