Harald Schaaff
wohnhaft in Schwändi GL, aus Deutschland Aktuelle Mandate: MEDIAS INTERNATIONAL AG SCHWEIZ, P&P Group Holding AG und mehr Verbundene Personen: Karl Reinhard Aigner, Ydalise Aigner, Giuseppe Zavattieri und mehr So bleiben Sie über "Harald Schaaff" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Harald Schaaff"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Harald Schaaff" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Harald Schaaff"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Harald Schaaff leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Harald Schaaff arbeiten
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Harald Schaaff
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Harald Schaaff
Publikationsnummer: HR02-1005832905, Handelsregister-Amt Glarus
SYTLI AG, in Glarus Süd, CHE-293.934.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaaff, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005372744, Handelsregister-Amt Glarus
MEDIAS INTERNATIONAL AG SCHWEIZ, in Glarus Süd, CHE-361.270.843, Neuhaus 190, 8762 Schwändi b. Schwanden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung medizinischer Dienstleistungen. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Behandlung onkologischer Patienten durch regionale Chemotherapie, chirurgische Eingriffe sowie der Hyperthermie. Die Gesellschaft kann in diesen Bereichen auch beratend tätig sein. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Gesellschaften insbesondere an medizinischen Dienstleistungsgesellschaften im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form (Brief oder Email).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aigner, Prof. Dr. med. Karl Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Burghausen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aigner, Ydalise, deutsche Staatsangehörige, in Burghausen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schaaff, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zavattieri, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Burghausen (DE), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004955474, Handelsregister-Amt Glarus
Manager Assecuranz Compagnie AG, in Glarus Süd, CHE-473.526.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, S.0, Publ. 2516319).
Statutenänderung:
20.07.2020.
Firma neu:
WYGG AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(WYGG SA) (WYGG SA) (WYGG Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Vermittlung von Versicherungen, die Tätigkeit eines Assekuradeurs, die Risikoberatung, die Vermittlung von Geschäften und von Immobilien sowie die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, nutzen und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaaff, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dreyer, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Obbürgen (Stansstad), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schaaff, Lars Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.