Denise Savioz
wohnhaft in Ayent, aus Ayent Aktuelle Mandate: Fondation Maison du Pain Verbundene Personen: Jean-Louis Henri Falcoz, Maryse Elisabeth Clément, Rose Armelle Marie Claude Lorenchet de Montjamont So bleiben Sie über "Denise Savioz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denise Savioz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Denise Savioz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denise Savioz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Denise Savioz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Denise Savioz arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Denise Savioz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Denise Savioz
Publikationsnummer: 5581284, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Newidea adv Sàrl, à Sion, CH-626.4.011.119-3, société à responsabilité limitée (FOSC no 107 du 08.06.2009, p. 28, publ. 5055162).
Modification des statuts:
17.12.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Savioz, Denise, de Miège et Grimisuat, à Grimisuat, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Martel, Renaud, citoyen français, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.--];
Pissis, Anne Caroline, de Wartau, à Genève, directrice, avec signature individuelle. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Publikationsnummer: 4052924, Handelsregister-Amt Wallis
Newidea adv Sàrl, à Sion, CH-626.4.011.119-3, Av. de la Gare 7, 1950 Sion, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
20.07.2007.
But:
commerce par internet d'objets de la vie courante et de produits cosmétiques ainsi que toute activité dans le domaine de la publicité et du graphisme.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Martel, Renaud, citoyen français, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Savioz, Denise, de Miège et Grimisuat, à Grimisuat, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--. Capital social entièrement libéré.
Publikationsnummer: 3630070, Handelsregister-Amt Wallis
Fondation Maison du Pain, à Ayent, CH-626.7.010.640-2, c/o Denise Savioz, rte de Botyrette 11, 1966 Ayent, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
10.10.2006.
But:
développer la vie spirituelle dans le monde en s'appuyant en particulier sur la Famille monastique de Bethléem;
collecter les fonds nécessaires à l'érection, la conservation ou la restauration du patrimoine culturel et artistique de communautés monastiques dans le monde, en particulier de monastères, ainsi que de lieux d'accueil destinés au dialogue interreligieux;
assurer la répartition des biens nécessaires à la mission de la Famille monastique de Bethléem;
favoriser la diffusion de son artisanat;
la fondation n'intervient pas dans la gestion interne des monastères ni dans l'orientation spirituelle et les règles de vie des moniales et des moines.
Organisation:
conseil de fondation et organe de révision.
Personnes inscrites:
Renaudin, Hugues, citoyen français, à Paris (F), président, avec signature individuelle;
Savioz, Denise, de Ayent, à Ayent, secrétaire, avec signature individuelle;
Flye Sainte Marie, Isabelle, citoyenne française, à Saint-Laurent du Pont (F), membre, avec signature individuelle;
Lheureux, Annie, citoyenne française, à Saint-Laurent du Pont (F), membre, avec signature individuelle;
Cabinet Fiscal et Financier, Paul-André ROUX, expert fiscal diplômé, à Sion, organe de révision.