Evelyn Salzmann
wohnhaft in Gurzelen, aus Aeschi bei Spiez Aktuelle Mandate: ES ARCHITEKTUR AG Verbundene Personen: Rudolf Salzmann So bleiben Sie über "Evelyn Salzmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Evelyn Salzmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Evelyn Salzmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Evelyn Salzmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Evelyn Salzmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Evelyn Salzmann arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Evelyn Salzmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Evelyn Salzmann
Publikationsnummer: HR02-1005514962, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KUSAG Engineering AG, in Gurzelen, CHE-108.064.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324421).
Statutenänderung:
24.06.2022.
Sitz neu:
Uetendorf.
Domizil neu:
Aarestrasse 59, 3661 Uetendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Post oder E-Mail oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Die Bemerkung wird gelöscht, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Bern-Mittelland gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Evelyn, von Aeschi bei Spiez, in Gurzelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dolereit, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Uttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wüthrich, Markus, von Trub, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4324421, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KUSAG Engineering AG, in Gurzelen, CHE-108.064.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2011, Publ. 6335558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Rudolf, von Aeschi bei Spiez, in Gurzelen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Evelyn, von Aeschi bei Spiez, in Gurzelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6335558, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KUSAG Engineering AG, in Gurzelen, CH-092.3.006.204-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2006, S. 3, Publ. 3330352).
Statutenänderung:
08.09.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt vorwiegend im Bereich der Maschinenindustrie die Ausarbeitung von Projekten, die Erteilung von Lizenzen und die Übernahme von Vertretungen im In- und Ausland, den Import und den Export von Gütern und Leistungen aller Art, die Ausübung aller Geschäfte, die den Geschäftszweck fördern und mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen, die Errichtung von Zweigniederlassungen und die Beteiligung an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland. Gemäss Erklärung vom 08.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
H. Möschler AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Rudolf, von Aeschi bei Spiez, in Gurzelen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Salzmann, Evelyn, von Aeschi bei Spiez, in Gurzelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.