Monika Rüegg
wohnhaft in Herisau, aus Eschenbach (SG) Aktuelle Mandate: 1A Treuhand GmbH Verbundene Personen: Daniel Rüegg So bleiben Sie über "Monika Rüegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monika Rüegg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Monika Rüegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monika Rüegg"
|
|
Monika Rüegg
wohnhaft in Rickenbach, aus Jegenstorf und Zürich Aktuelle Mandate: ALF-Fahrschule Monika Rüegg Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Monika Rüegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monika Rüegg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Monika Rüegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monika Rüegg"
|
|
Monika Rüegg
wohnhaft in Bubikon, aus Eschenbach (SG) Aktuelle Mandate: Manufaktur WINTSCH GmbH Verbundene Personen: Stefan Wintsch, Samantha Wintsch-Rüegg So bleiben Sie über "Monika Rüegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monika Rüegg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Monika Rüegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monika Rüegg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Monika Rüegg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Monika Rüegg arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Verarbeitung von Holz
Treuhändische Dienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Verarbeitung von Holz
Privatpersonen mit dem Namen Monika Rüegg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Monika Rüegg
Publikationsnummer: 3247945, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ContrAG Consulting + Treuhand AG, in St. Gallen, CHE-102.103.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488697).
Statutenänderung:
05.12.2016.
Firma neu:
Contrag Consulting + Treuhand AG.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
Poststrasse 4, 9200 Gossau.
Weitere Adresse:
Büelstrasse 8a, 9030 Abtwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Monika, von Eschenbach SG, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochreutener, Remo, von Eggersriet, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Rombach, Max, von Kirchberg SG, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manser, Andreas, von Appenzell, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 979739, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Verein GemeindeKompetenzZentrum, in St. Gallen, CH-320.6.055.919-9, Verein (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623476). [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Monika, von Eschenbach SG, in Herisau, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Gallenkappel].
Publikationsnummer: 7218004, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ContrAG Consulting + Treuhand AG, in St. Gallen, CH-320.3.049.623-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6965114). [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Monika, von Eschenbach SG, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Gallenkappel].