Walter Rordorf
wohnhaft in Stäfa, aus Zürich Aktuelle Mandate: ETS AG Verbundene Personen: Walter Kaufmann, Laurits Jorgensen Ostergaard So bleiben Sie über "Walter Rordorf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Rordorf"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Walter Rordorf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Rordorf"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Walter Rordorf leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Walter Rordorf arbeiten
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Privatpersonen mit dem Namen Walter Rordorf
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Rordorf
Publikationsnummer: 3561351, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Rordorfscher Familienfonds, in Zug, CHE-110.385.854, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1105187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rordorf, Walter, von Zürich, in Stäfa, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1105187, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Rordorfscher Familienfonds, bisher in Zürich, CH-020.7.903.354-7, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7105730).
Gründungsurkunde:
21.05.1973.
Urkundenänderung:
29.05.2010, 09.06.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Berchtold Rordorf, Feldpark 20, 6300 Zug.
Zweck neu:
Ermöglichen und Erleichtern des wirtschaftlichen und beruflichen Fortkommens der Mitglieder, insbesondere für das Studium der Theologie sowie zur Unterstützung künstlerischer und kultureller Projekte von Interesse für die Familie Rordorf;
zur Erlernung eines Berufes, speziell zur Ermöglichung von Studien und anderen beruflichen Ausbildungen;
zur Unterstützung von Mitgliedern beim Nachweis einer unverschuldeten Notlage;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rordorf, Willy, von Zürich, in Peseux, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Eberhard, von Zürich, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rordorf, Berchtold, von Zürich, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen];
Rordorf, Walter, von Zürich, in Stäfa, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbehr, Ute, von Zürich, in Crans-près-Céligny, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Dietrich, von Zürich, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Quästor des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.