Yves Rösch
wohnhaft in Büttikon AG, aus Ersigen Aktuelle Mandate: Rösch Invest AG, Rösch Küchen AG Verbundene Personen: Joël Rösch, Nicolas Emch, Stephan Horlacher und mehr So bleiben Sie über "Yves Rösch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Rösch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Rösch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Rösch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Rösch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Rösch arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Übriger Aus- und Innenausbau
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Übriger Aus- und Innenausbau
Privatpersonen mit dem Namen Yves Rösch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Rösch
Publikationsnummer: HR02-1005095952, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Rösch Invest AG, in Waltenschwil, CHE-105.277.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004745363).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösch, Yves, von Ersigen, in Büttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen (AG)];
Rösch, Joël, von Ersigen, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lengnau (AG)].
Publikationsnummer: HR02-1005095953, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Rösch Küchen AG, in Waltenschwil, CHE-219.215.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084970).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösch, Joël, von Ersigen, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten (AG)];
Rösch, Yves, von Ersigen, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten (AG)].
Publikationsnummer: HR02-1004745363, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Rösch Invest AG, in Waltenschwil, CHE-105.277.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2015, S.0, Publ. 2052225). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truninger, Ulrich, von Altikon, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
B & S Treuhand AG (CHE-418.941.223), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösch, Yves, von Ersigen, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rösch, Joël, von Ersigen, in Lengnau (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].