Ernst Righetti
wohnhaft in Oberengstringen, aus Zürich Aktuelle Mandate: E. Righetti Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ernst Righetti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Righetti"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ernst Righetti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Righetti"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ernst Righetti leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ernst Righetti arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Ernst Righetti
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Righetti
Publikationsnummer: 6797936, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
E. Righetti, in Zürich, CH-020.1.914.889-9, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 76 vom 31.03.1980, S. 1041).
Sitz neu:
Oberengstringen.
Domizil neu:
Rauchackerstrasse 6, 8102 Oberengstringen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Righetti, Ernst, von Zürich, in Oberengstringen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gairing AG, in Zürich, Betrieb eines Maler- und Tapeziererunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.1995, S. 516).
Firma neu:
Gairing AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 6.12.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Righetti, Ernst, von Zürich, in Zürich, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Urs, von Fällanden, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gairing AG, in Zürich, Betrieb eines Maler- und Tapeziererunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.240 vom 8.12.1989 S.4962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gairing, Walter, von Schaffhausen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Righetti, Ernst, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizepräsident);
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.