Claudia Rickli-Bamert
wohnhaft in Schmerikon, aus Tuggen Aktuelle Mandate: Rickli Schiffsbetrieb GmbH Verbundene Personen: Marcel Rickli So bleiben Sie über "Claudia Rickli-Bamert" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Rickli-Bamert"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Rickli-Bamert" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Rickli-Bamert"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Rickli-Bamert leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Rickli-Bamert arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Binnenschifffahrt)
Personen- und Güterbeförderung (Binnenschifffahrt)
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Rickli-Bamert
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Rickli-Bamert
Publikationsnummer: 2609659, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Leuzinger & Benz AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.701.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1128545).
Statutenänderung:
08.01.2016.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations, Unternehmenskommunikation, Projektkommunikation und Mitwirkungsprozesse, insbesondere Beratung, Konzeption, Entwicklung, Realisation und Produktion von Kommunikationsmassnahmen und -mittel aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickli-Bamert, Claudia, von Tuggen, in Schmerikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Matthias, von Uznach, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möller Salis, Christian, von Bregaglia, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5746206, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Leuzinger & Benz AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.038.003-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2007, S. 12, Publ. 3910714).
Statutenänderung:
09.07.2010.
Zweck neu:
Das Erbringen von Dienstleistungen und Verkauf in den Bereichen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mit Beratung, Konzeption, Kreation, Realisation und Produktion von Kommunikationsmitteln und Veranstaltung von Kommunikationsmassnahmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidar Revision AG, in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickli-Bamert, Claudia, von Tuggen, in Schmerikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:Bamert, Claudia].