Werner Reich
wohnhaft in Ebnat-Kappel, aus Sennwald Aktuelle Mandate: Wind & Reich GmbH Verbundene Personen: Evi Wind So bleiben Sie über "Werner Reich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Reich"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Werner Reich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Reich"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Werner Reich leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Werner Reich arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Werner Reich
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Reich
Publikationsnummer: 3293809, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
FIFT GmbH, in Altstätten, CHE-102.292.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Werner, von Sennwald, in Ebnat-Kappel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Guido, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 1822463, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Spinner AG, in Kleinandelfingen, CHE-105.543.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1412855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Werner, von Sennwald, in Ebnat-Kappel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Guido, von St. Ursen, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dettighofen (DE)].
Publikationsnummer: 1535923, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
GRP Treuhand GmbH, in Grabs, CHE-114.421.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2008, S. 11, Publ. 4583802).
Firma neu:
GRP Treuhand GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Walter Vetsch, Dorfstrasse 18, 9472 Grabs. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.05.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Werner, von Sennwald, in Ebnat-Kappel, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Gantner, Martina, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: liechtensteinische Staatsangehörige, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].