Andrea Ravasi
wohnhaft in Massagno, aus Italien Aktuelle Mandate: STAHRE Andrea Ravasi Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Andrea Ravasi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Ravasi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andrea Ravasi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Ravasi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andrea Ravasi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andrea Ravasi arbeiten
Innenarchitektur und Raumgestaltung
Innenarchitektur und Raumgestaltung
Privatpersonen mit dem Namen Andrea Ravasi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Ravasi
Publikationsnummer: HR02-1005592698, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CoSoft GmbH, bisher in Baar, CHE-282.906.971, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4044367).
Statutenänderung:
12.10.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ravasi, Andrea, von Schwarzenburg, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfanidis, Savvas, griechischer Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4044367, Handelsregister-Amt Zug, (170)
CoSoft GmbH, bisher in Thalwil, CHE-282.906.971, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936419).
Statutenänderung:
11.12.2017.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Baarermattstrasse 8F, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ravasi, Andrea, von Schwarzenburg, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Bern, in Thalwil].