Iwan Raschle
wohnhaft in Signau, aus Mosnang Aktuelle Mandate: iwan raschle gmbh Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Iwan Raschle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Iwan Raschle"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Iwan Raschle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Iwan Raschle"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Iwan Raschle leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Iwan Raschle arbeiten
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Privatpersonen mit dem Namen Iwan Raschle
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Iwan Raschle
Publikationsnummer: 2122463, Handelsregister-Amt Bern, (36)
raschle & partner Atelier für Gestaltung und Kommunikation GmbH, in Bern, CHE-105.036.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1845497).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Iwan, von Mosnang, in Signau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 53 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ottikon (Gossau ZH)].
Publikationsnummer: 1845497, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Raschle & Kranz, Atelier für Kommunikation GmbH, in Bern, CHE-105.036.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6622990).
Statutenänderung:
19.11.2014.
Firma neu:
raschle & partner Atelier für Gestaltung und Kommunikation GmbH.
Domizil neu:
Landoltstrasse 63, 3007 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranz, Barbara, von Köniz, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Petövari, Alexandre, von Thun, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Iwan, von Mosnang, in Ottikon (Gossau ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 53 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5546818, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Raschle & Kranz, Atelier für Kommunikation GmbH, in Bern, CH-035.4.020.433-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2006, S. 3, Publ. 3208062).
Statutenänderung:
03.03.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen, Organisationen oder Personen in den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie die Konzeption, Gestaltung und Herstellung von Broschüren, Zeitschriften, Büchern und elektronischen Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der ganzen Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 11.02.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.2.1999: Büromobiliar zum Übernahmepreis von CHF 6'806.--, welcher an das Stammkapital angerechnet wird.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Iwan, von Mosnang, in Ottikon (Gossau ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00];
Kranz, Barbara, von Köniz, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Petövari, Alexandre, von Thun, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].