Marc Putzi
wohnhaft in Domat/Ems, aus Luzein Aktuelle Mandate: Pumar GmbH Verbundene Personen: Rico Putzi So bleiben Sie über "Marc Putzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marc Putzi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marc Putzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marc Putzi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marc Putzi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marc Putzi arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Marc Putzi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marc Putzi
Publikationsnummer: 6903008, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Disch Value Management AG, bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.002.993-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, Publ. 6293940).
Gründungsstatuten:
19.12.2005.
Statutenänderung:
09.10.2012, 12.10.2012.
Firma neu:
Projectscope AG.
Sitz neu:
Lenzburg.
Domizil neu:
Kirchgasse 24, 5600 Lenzburg.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Energiegewinnungsprojekte aus erneuerbaren Energien, Bauprojekte mit ökonomischer Energieeffizienz, Projekte mit humanitären Charakter, allgemeine Bauprojekte sowie Beratungen und Ermittlung von geeigneten Projekten und Projektfinanzierungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum / Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
110 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Putzi, Marc, von Luzein, in Trimmis, mit Einzelunterschrift;
Disch, Ivan, von Schiers, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Daniel, von Domat/Ems, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4770604, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Disch Value Management AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.993-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S. 12, Publ. 4565132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Richard M., von Emmen, in Kloten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Putzi, Marc, von Luzein, in Trimmis, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4488548, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Pumar GmbH, in Jenaz, CH-350.4.002.286-6, Fuchsenwinkel, 7231 Pragg-Jenaz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2008.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Ingenieurwesen in jeglichen Bereichen des Fahrzeug- und Maschinenbaus. Entwicklungs- und Forschungsarbeiten im Bereich neuer Fahrzeug- und Antriebskonzepte, sowie Fahrzeuganbauteilen. Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Prototypen und Kleinserien, insbesondere Sportwagenbau und Fahrzeugan- und aufbauten. Statische und dynamische Tests von Fahrzeugen und deren Komponenten. Betrieb einer Autogarage mit Handel von Fahrzeugen aller Art und deren Zubehör. Reparatur, Unterhalt, Optimierung und Neuaufbau von bestehenden Fahrzeugen jeglicher Art, insbesondere Oltimer, Sport- und Rennwagen und Motorräder. Handel und Reparatur von motorisierten und nicht-motorisierten Zweirädern. Unterrichtstätigkeiten im Bereich Automobiltechnik, Konstruktion und verwandter Bereiche. Organisation von Anlässen, insbesondere im Bereich Fahrrad- und Motorsport;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.05.2008 und Inventarliste per 05.02.2008 diverse Maschinen, Hardware und Büroeinrichtungen, zum Preise von CHF 20 000, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1 000 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Putzi, Marc, von Luzein, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000;
Putzi, Rico, von Luzein, in Pragg-Jenaz (Jenaz), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000.