Peter Prader
wohnhaft in Rorschach, aus Tamins Aktuelle Mandate: Elektro Prader AG Verbundene Personen: Diego Prader, Beatrice Prader-Seglias So bleiben Sie über "Peter Prader" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Prader"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Prader" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Prader"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Prader leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Prader arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Peter Prader
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Prader
Publikationsnummer: HR02-1005761734, Handelsregister-Amt Graubünden
Chr. Prader's Erben AG, in Davos, CHE-100.072.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2011, S.0, Publ. 6109020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teufen-Prader, Susi, von Davos, in Davos, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Prader, Peter, von Davos, in Timaru (NZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ritz-Prader, Verena, von Davos, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pleisch, Hanspeter, von Luzein, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Störi, Mathias, von Glarus Süd, in Jenins, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Störi, Jürg, von Glarus Süd, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Störi, Reto, von Glarus Süd, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6147720, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Elektro Prader & Co., in Rorschach, CH-320.2.046.796-9, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 13, Publ. 4394570).
Statutenänderung:
12.04.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.03.2011 und Bilanz per 01.01.2011 mit Aktiven von CHF 128'465.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 78'465.71 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 zu 50% liberierte Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Elektro Prader AG.
Zweck neu:
Durchführung von Elektro-Installationen und Elektroarbeiten in Neu- und Umbauten aller Art. Die Gesellschaft kann andere Unternehmungen übernehmen oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten, verkaufen und belasten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief, gegen Empfangsbestätigung, telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.04.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prader, Peter, von Tamins, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Prader, Diego, von Tamins, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Prader-Seglias, Beatrice, von Tamins, in Rorschach, mit Einzelunterschrift [bisher: Prader, Beatrice, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 6109020, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Chr. Prader's Erben AG, in Davos, CH-350.3.005.040-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2000, S. 7160).
Statutenänderung:
31.03.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 27.10.1984 und Bilanz per 30.04.1984 von der gelöschten Einzelfirma 'Christian Prader', in Davos, Aktiven von CHF 1'125'760.20 und Passiven von CHF 769'527.99 wofür 176 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 176'232.21 gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 31.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prader, Anneliese, von Davos, in Davos, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Kradolfer Treuhand, in Davos, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teufen-Prader, Susi, von Davos, in Davos, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Prader, Peter, von Davos, in Timaru (NZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos];
Ritz-Prader, Verena, von Davos, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.