Dr. Gerry Petitjean
wohnhaft in Oberwil, aus Basel Aktuelle Mandate: Bad Ettingen GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Florence Nesci-Petitjean So bleiben Sie über "Dr. Gerry Petitjean" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Gerry Petitjean"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Gerry Petitjean" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Gerry Petitjean"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gerry Petitjean leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gerry Petitjean arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Gerry Petitjean
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gerry Petitjean
Publikationsnummer: HR02-1005863555, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bad Ettingen GmbH, in Ettingen, CHE-114.652.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968997).
Firma neu:
Bad Ettingen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petitjean, Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3968997, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bad Ettingen GmbH, in Ettingen, CHE-114.652.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095725).
Domizil neu:
c/o Florence Nesci-Petitjean, Im Schaiengarten 19, 4107 Ettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petitjean, Etienne, von Basel, in Ettingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petitjean, Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Binningen, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3489901, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
MSC - Mediterranean Shipping Agency AG, in Basel, CHE-107.986.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2122521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petitjean, Dr. Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mägli, René, von Welschenrohr, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bourquin, Elvio Battista, von Villeret, in Trélex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Eduard Otto, von Ebikon, in Corsier (GE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Geronimo, Patrizia, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Monnier Cranch, Suzanne, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.