Marco Niggli
wohnhaft in Samedan, aus Fideris Aktuelle Mandate: Niggli Bau AG Verbundene Personen: Gian Marco Niggli, Ladina Niggli, Gianet Niggli So bleiben Sie über "Marco Niggli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Niggli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marco Niggli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Niggli"
|
|
Marco Niggli
wohnhaft in Klosters, aus Klosters Aktuelle Mandate: Marco Niggli Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Marco Niggli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Niggli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marco Niggli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Niggli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marco Niggli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marco Niggli arbeiten
Maurerarbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Maurerarbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Marco Niggli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Niggli
Publikationsnummer: HR02-1005280709, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
TechLux GmbH, in Sursee, CHE-268.606.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggli, Marco, von Fideris, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Daniela Ruth, von Fideris und Rickenbach (LU), in Menziken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publikationsnummer: HR02-1005099555, Handelsregister-Amt Graubünden
Marco Niggli, in Klosters-Serneus, CHE-113.360.951, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096977).
Sitz neu:
Klosters.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Marco, von Klosters, in Klosters, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus]. [Anpassung des Sitzes und der Personenangaben infolge Namensänderung der Gemeinde].
Publikationsnummer: HR02-1005009697, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
TechLux GmbH, in Ballwil, CHE-268.606.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666095).
Statutenänderung:
21.10.2020.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Wassergrabe 6, 6210 Sursee. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Marco, von Fideris, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Rickenbach (LU)].