Vincent Mohni
wohnhaft in Moutier, aus Wynigen Aktuelle Mandate: GF Machining Solutions AG Verbundene Personen: Fabrice Monti di Sopra, Juri Pietro Cugini, Philippe Jacky Christian Langel und mehr So bleiben Sie über "Vincent Mohni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Mohni"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincent Mohni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Mohni"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincent Mohni leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincent Mohni arbeiten
Produktion von Werkzeugmaschinen
Produktion von Werkzeugmaschinen
Privatpersonen mit dem Namen Vincent Mohni
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincent Mohni
Publikationsnummer: HR02-1005484906, Handelsregister-Amt Bern, (36)
GF Machining Solutions AG, in Biel/Bienne, CHE-108.564.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Pascal, von Lengnau (BE), in Vullierens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauvain, Christine Dominique, von Bagnes, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cugini, Juri Pietro, von Losone, in Losone, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isautier, Nathalie Margrit Aurélia Denise, französische Staatsangehörige, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cranves-Sales (FR)];
Langel, Philippe Jacky Christian, von Courtelary, in Thoiry (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohni, Vincent, von Wynigen, in Corcelles BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Moutier];
Ziswiler, Peter, von Luzern, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil b. Zug (Zug)].
Publikationsnummer: HR02-1004729383, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Step-Tec AG, in Luterbach, CHE-102.697.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, S.0, Publ. 2419781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monti di Sopra, Fabrice, von Interlaken, in Thun, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohni, Vincent, von Wynigen, in Moutier, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasch, Andrea Katja, von St. Antoni, in Lüscherz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004533877, Handelsregister-Amt Bern, (36)
GF Machining Solutions AG, in Nidau, CHE-108.564.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527501).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Liechti Engineering AG, in Langnau im Emmental (CHE-106.190.460) gemäss Fusionsvertrag vom 21.12.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 53'214'350.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'566'884.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasch, Andrea, von St. Antoni, in Lüscherz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glässer, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohni, Vincent, von Wynigen, in Moutier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittet, Ronald Philippe, von Cheiry, in Lonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien.