Goran Milovanovic
wohnhaft in Horn, aus Goldach Aktuelle Mandate: Vadian Capital AG, GOWA Group GmbH Verbundene Personen: Krsta Daradic So bleiben Sie über "Goran Milovanovic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Goran Milovanovic"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Goran Milovanovic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Goran Milovanovic"
|
|
Goran Milovanovic
wohnhaft in Untersiggenthal, aus Opfikon Aktuelle Mandate: SOLINT AG Verbundene Personen: Remo Hansen, Peter Märki, Philip Andreas Albrecht So bleiben Sie über "Goran Milovanovic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Goran Milovanovic"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Goran Milovanovic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Goran Milovanovic"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Goran Milovanovic leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Goran Milovanovic arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Handel (sonstiges)
Herstellung von Kunststoffen und chemischen Stoffen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Handel (sonstiges)
Herstellung von Kunststoffen und chemischen Stoffen
Privatpersonen mit dem Namen Goran Milovanovic
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Goran Milovanovic
Publikationsnummer: HR02-1005812107, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Ogi Real Estate AG, in St. Gallen, CHE-448.968.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733647).
Statutenänderung:
03.08.2023.
Firma neu:
Vadian Capital AG.
Domizil neu:
Fürstenlandstrasse 41, 9000 St. Gallen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milovanovic, Goran, von Goldach, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Goldach].
Publikationsnummer: HR02-1005498404, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Ogi Real Estate AG, in St. Gallen, CHE-448.968.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731608).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daradic, Krsta, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Milovanovic, Goran, von Goldach, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Marc, von Tegerfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005076089, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
VARISTOR AG, bisher in Neuenhof, CHE-107.903.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004977127).
Statutenänderung:
08.01.2021.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 54, 8808 Pfäffikon SZ.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milovanovic, Goran, von Opfikon, in Untersiggenthal, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Pascal, von Villigen, in Villigen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Remo, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gamprin (LI)].