Dr. Matthias Michlig
wohnhaft in Schlieren, aus Naters Aktuelle Mandate: Michlig Knutti Partner AG Verbundene Personen: Roland Knutti So bleiben Sie über "Dr. Matthias Michlig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Matthias Michlig"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Matthias Michlig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Matthias Michlig"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Matthias Michlig leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Matthias Michlig arbeiten
Betreiben eines Advokatur- und Notariatsbüros
Betreiben eines Advokatur- und Notariatsbüros
Privatpersonen mit dem Namen Matthias Michlig
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Matthias Michlig
Publikationsnummer: HR02-1005947132, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pfander-Grieder-Stiftung, in Meilen, CHE-100.649.402, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michlig, Dr. Matthias, von Naters, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caracciolo, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005163388, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Michlig Schmid Partner AG, in Zürich, CHE-409.323.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494074).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Firma neu:
Michlig Knutti Partner AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Michlig Knutti Partner SA) (Michlig Knutti Partner Ltd.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michlig, Dr. Matthias, von Naters, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Knutti, Roland, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004964768, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pfander-Grieder-Stiftung, in Dübendorf, CHE-100.649.402, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Niklaus, von Gersau, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander Patruno, Mirjam, von Zürich und Oberwil im Simmental, in Meilen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henzelmann, Erich Walter, von Laupen, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michlig, Dr. Matthias, von Naters, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.