Christian Urs Meyer
wohnhaft in Genève, aus Willisau Aktuelle Mandate: Alcover AG Verbundene Personen: Ross Corrigan, Martin Frei, Wouter Jan Nico Hoek und mehr So bleiben Sie über "Christian Urs Meyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Urs Meyer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Urs Meyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Urs Meyer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Urs Meyer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Urs Meyer arbeiten
Betreiben von Versicherungen
Betreiben von Versicherungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Urs Meyer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Urs Meyer
Publikationsnummer: 7168634, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Poncap AG, in Zug, CH-170.3.029.619-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976274).
Firma neu:
Poncap AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Poncap SA en liquidation) (Poncap Ltd in liquidation).
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 5000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.04.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Christian, von Gettnau, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nelissen, Bernadette, niederländische Staatsangehörige, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nieweg, Rudolf Henrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Breukelen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amgwerd, Stephan, von Schwyz, in Wollerau, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6593518, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Pon Finance International AG, in Schaffhausen, CH-020.3.029.578-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, S. 0, Publ. 6462922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amgwerd, Stephan, von Schwyz, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Nelissen, Bernadette, von den Niederlanden, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Nieweg, Rudolf Hendrik, von den Niederlanden, in Breukelen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Meyer, Christian, von Gettnau, in Genève, Direktor, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Bernhard Albert, von Nesslau-Krummenau, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Zandstra, Paulus Sidonius Hendrikus, von den Niederlanden, in Santpoort-Zuid (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Ulmer, Maria Sara, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4846416, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Pon Finance International AG, in Zug, CH-020.3.029.578-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 27, Publ. 4548362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barneveld, Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nelissen, Bernadette, niederländische Staatsangehörige, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Christian, von Gettnau, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].